JUNTA DE ADELANTO VECINOS UNIDOS |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 , NO ENTREGAN DE DOCUMENTOS ELECIONARIOS EN LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY 21.146 |
JUNTA DE ADELANTO PUNTA DE PIEDRA ALTO |
No |
|
N° de Registro Civil 357484
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 02-03-2024 AL 02-03-2027 PRESIDENTE Gustavo Mancilla, SECRETARIO Fernando Alcalde, TESORERO Victor Ahumada |
JUNTA DE ADELANTO SANTA LUISA DEL MAR |
No |
|
|
NO COMPLE CON LOS REQUISITOS SEGUN LO ESTABLECE LEY 19.418 EN RELACION A LOS CANDIDATOS A DIRECTORES |
PATITAS ABANDONADAS QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 358603
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 22-02-2024 AL 22-02-2027 PRESIDENTE Yasna Mena, SECRETARIO Maria Uribe, TESORERO Rodrigo Labra |
JUNTA DE ADELANDO LOCAL Y SEGURIDAD COMUNIDAD LOS BOLDOS SANTA ADELA |
No |
|
N° de Registro Civil 357485
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 07-03-2024 AL 07-03-2027 PRESIDENTE Maria Fierro, SECRETARIO Rodrigo Godoy, TESORERO Viviana Ayala |
AGRUPACION PROPIETARIOS SEAM CORFO LONCURA |
No |
|
N° de Registro Civil 77202
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 10-02-2024 AL 10-02-2027 PRESIDENTE Carolina Olivares, SECRETARIA Cecilia Barraza, TESORERO Ingrid Troncoso |
CLUB DE PATINAJE ARTISTICA DREAM TEAM QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 257866
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 25-01-2024 AL 25-01-2027 PRESIDENTE Jessica Ojeda, SECRETARIO Rodrigo Toledo, TESORERO Ricardo Merino |
JUNTA DE VECINOS RVDO PADRE PEDRO SORDINI |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 , NO ENTREGAN DE DOCUMENTOS ELECIONARIOS EN LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY 21.146 |
AGRUPACION COHAB JIUJITSU QUINTERO |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 , NO ENTREGAN DE DOCUMENTOS ELECIONARIOS EN LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY 21.146 |
JUNTA DE ADELANTO PINARES DE LA COSTA |
No |
|
N° de Registro Civil 333086
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 26-12-2023 AL 26-12-2026 PRESIDENTE Alejandra Lopez, SECRETARIA Sebastian Lucero TESORERO Alejandra Guerra |
CENTRO DE MADRES ADULTO MAYOR NUEVA PRIMAVERA |
No |
|
N° de Registro Civil 77326
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 18-12-2023 AL 18-12-2026 PRESIDENTE Eliana Gonzalez, SECRETARIA Rosa Albornoz TESORERO Laura Vergara |
CLUB DE ADULTO MAYOR RURAL |
No |
|
N° de Registro Civil 77006
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 18-12-2023 AL 18-12-2026 PRESIDENTE Erika Gajardo, SECRETARIA Luis Bernal TESORERO Juana Ramos |
CLUB RAYUELA Y RECREATIVO ESPERANZA |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 , NO ENTREGAN DE DOCUMENTOS ELECIONARIOS EN LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY 21.146 |
Agrupacion Deportivo y Social Familias de Deportistas |
No |
|
N° de Registro Civil 352759
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 29-11-2023 AL 29-11-2026 PRESIDENTE Carolina Carvajal, SECRETARIA Francisca Berrios TESORERO Manuel Mena |
CLUB DE TANGO ADULTO MAYOR QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 77016
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 27-11-2023 AL 27-11-2026 PRESIDENTE Maria Sepúlveda, SECRETARIO Elsa Medina, TESORERO Gina Castillo |
CLUB FOLCLORICO DE ADULTO MAYOR RENACER DE LONCURA |
No |
|
N° de Registro Civil 77018
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 20-11-2023 AL 20-11-2026 PRESIDENTE Ana Silva, SECRETARIO Maria Sepúlveda, TESORERO Wladimir Ubillo |
JUNTA DE ADELANTO VILLA LOS ANDES |
No |
|
N° de Registro Civil 172336
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 16-11-2023 AL 16-11-2026 PRESIDENTE Katia Bada, SECRETARIO Hind Harimza, TESORERO Rosa Morales |
AGRUPACION ADULTO MAYOR LOS CRISOLES |
No |
|
N° de Registro Civil 350247
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 11-11-2023 AL 11-11-2026 PRESIDENTE Alejndro Tapia, SECRETARIO Patricio Bruhn, TESORERO Mario Gonzalez |
CLUB RAYUELA Y RECREATIVO ESPERANZA |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 SOBRE ELECCIONES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS |
COMITE DE VIVIENDA ENCANTOS DE QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 352811
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 31-10-2023 AL 31-10-2026 PRESIDENTE Manuel Ferrada, SECRETARIO Carla Consuegra, TESORERO Jenifer Miranda |