COMITE DE VIVIENDA ARREBOLES DE QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 352813
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 31-10-2023 AL 31-10-2026 PRESIDENTE Manuel Perez, SECRETARIO Gina Letelier, TESORERO Anais Veliz |
AGRUPACION LA PROVIDENCIA EN LA DANZA Y LA MUSICA |
No |
|
N° de Registro Civil 352063
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 19-10-2023 AL 19-10-2026 PRESIDENTE Victor Diaz, SECRETARIO Carolina Valenzuela, TESORERO Lorenza Ordeñez |
CENTRO CULTURAL Y FOLCLORICO BELLEZA CUEQUERA |
No |
|
N° de Registro Civil 350445
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 18-10-2023 AL 18-10-2026 PRESIDENTE Denisse Aravena, SECRETARIO Ana Aravena, TESORERO Fernanda Gonzalez |
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL VALLE DE NARAU |
No |
|
N° de Registro Civil 352842
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 17-10-2023 AL 17-10-2026 PRESIDENTE Veronica Quezada, SECRETARIO Patricia Soto, TESORERO Daniela Gonzalez |
CLUB DE ADULTO MAYOR EL OCASO |
No |
|
N° de Registro Civil 77008
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 14-10-2023 AL 14-10-2026 PRESIDENTE Sara Cubelli, SECRETARIO Juan Fernandez, TESORERO Regina Kaplan |
JUNTA DE ADELANTO LORD COCHRANE I |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 , NO ENTREGAN DE DOCUMENTOS ELECIONARIOS EN LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY |
COMITÉ DE VIVIENDA LA UNIÓN HACE LA FUERZA |
No |
|
N° de Registro Civil 349153
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 30-09-2023 AL 30-09-2026 PRESIDENTE Erika Vargas, SECRETARIO Linda Godoy, TESORERO Juan Cortes |
JUNTA DE VECINOS RITOQUE PLAYA |
No |
|
N° de Registro Civil 165702
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 16-09-2023 AL 16-09-2026 PRESIDENTE Claudio Quivira, SECRETARIO Miguel Burgos, TESORERO Javier Leon |
JUNTA DE VECINOS SANTA JULIA |
No |
|
N° de Registro Civil 76983
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 15-09-2023 AL 15-09-2026 PRESIDENTE Maria Ines Vasquez, SECRETARIO Maria Muñoz, TESORERO Hector Orellana |
JUNTA DE ADELANTO ALTO PINAR |
No |
|
N° de Registro Civil 350174
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 23-09-2023 AL 23-09-2026 PRESIDENTE Victor Bernal, SECRETARIO Rosa Moraga, TESORERO Ana Carter |
CENTRO CULTURAL Y FOLCLORICO BELLEZA CUEQUERA |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 , NO ENTREGAN DE DOCUMENTOS ELECIONARIOS EN LOS PLAZOS QUE ESTABLECE LA LEY |
AGRUPACION FOLCLORICA SOCIAL Y CULTURAL ADULTO MAYOR VOCES DE LONCURA |
No |
|
N° de Registro Civil 239050
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 05-09-2023 AL 05-09-2026 PRESIDENTE Myriam Toro, SECRETARIO Maritza Rojas, TESORERO Ana Escobar |
CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVA VIDA |
No |
|
N° de Registro Civil 237027
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENTE DESDE 17-08-2023 AL 17-08-2026 PRESIDENTE Celinda Fernandez SECRETARIO Ana Gonzalez, TESORERO Cruz Bernal |
JUNTA DE VECINOS VILLA MAR AZUL |
No |
|
N° de Registro Civil 76964
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 02-09-2023 AL 02-09-2026 PRESIDENTE Orfelia Salinas, SECRETARIO Cecilia Donoso, TESORERO Jorge Pizarro |
AGRUPACION DE MUJERES JEFAS DE HOGAR DE QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 77288
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 31-08-2023 AL 31-08-2026 PRESIDENTE Erika Soto, SECRETARIO Miriam Osorio, TESORERO Jimena Munita |
COMITE DE VIVIENDA LA UNION HACE LA FUERZA |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146, FIJAN NUEVA FECHA DE ELECCIONES |
CLUB DE DIABETICOS ADULTO MAYOR QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 77080
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 29-08-2023 AL 29-08-2026 PRESIDENTE Maria Gaete, SECRETARIO Monserrat Alarcón, TESORERO Felicia Santibañez |
JUNTA DE ADELANTO LORD COCHRANE 1 |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146, FIJAN NUEVA FECHA DE ELECCIONES |
CONSEJO CONSULTIVO DE SALUD HOSPITAL ADRIANA COUSIÑO |
No |
|
N° de Registro Civil 239052
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENTE DESDE 17-08-2023 AL 17-08-2026 PRESIDENTE Maria Araya, SECRETARIO Claudio Lopez, TESORERO Ruben Bugueño |
AGRUPACION TURISMO QUINTERO SUSTENTABLE |
No |
|
N° de Registro Civil 201332
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENTE DESDE 16-08-2023 AL 16-08-2026 PRESIDENTE Claudia Piña, SECRETARIO Jaime Romero, TESORERO Sonia Muñoz |