JUNTA DE ADELANTO COMUNIDAD EL ARBOL |
No |
|
|
SUSPENDEN PROCESO ELECCIONARIO HASTA NUEVO AVISO |
CLUB DE DEPORTES NAUTICOS Y SUBMARINOS DE QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 77260
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 11-05-2024 AL 11-05-2027 PRESIDENTE Temisclotes Godoy, SECRETARIO Patricio Varas TESORERO Julio Gonzalez |
CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERANZA SOÑADA DE SANTA LUISA |
No |
|
|
NO CUMPLE CON EL PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 |
JUNTA DE VECINOS LOMAS DE QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 76981
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 11-05-2024 AL 11-05-2027 PRESIDENTE Eduardo Vilches SECRETARIO Carolina Ferrer TESORERO Monica Figueroa |
AGRUPACION GUIAS Y SCOUTS TIERRA DEL FUEGO |
No |
|
N° de Registro Civil 258890
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 04-05-2024 AL 04-05-2027 PRESIDENTE Katina Sandoval SECRETARIO Pamela Pereira TESORERO Viviana Flies |
COMITÉ DE VIVIENDA ISIDORA GOYENECHEA I |
No |
|
N° de Registro Civil 257861
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 04-05-2024 AL 04-05-2027 PRESIDENTE Patricia Berrocal SECRETARIO Juan Oayaneder TESORERO Francisca Aranda |
Junta de Adelanto Bosques de Mantagua |
No |
|
N° de Registro Civil 77172
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 28-04-2024 AL 28-04-2027 PRESIDENTE Rodrigo Arriaza, SECRETARIO Javier Erazo, TESORERO Nyree Higgs |
JUNTA DE ADELANTO VILLA CARO |
No |
|
N° de Registro Civil 358025
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 24-04-2024 AL 24-04-2027 PRESIDENTE Angela Acevedo, SECRETARIO Elena Cerda, TESORERO Maria Acevedo |
AGRUPACION FRATERNIDAD INTERNACIONAL QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 77235
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 20-04-2024 AL 20-04-2027 PRESIDENTE Bernabe Vilaxa, SECRETARIO Ivonne Romero, TESORERO Ernesto Figueroa |
CENTRO DE RECREATIVO Y DEPORTIVO DE Y PARA LA DISCAPACIDAD ALEVI |
No |
|
N° de Registro Civil 77339
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 22-04-2024 AL 22-04-2027 PRESIDENTE Olga Hurtado, SECRETARIO Georgina Gil, TESORERO Maria Rojas |
CLUB DE ADULTO MAYOR BELLO HORIZONTE |
No |
|
N° de Registro Civil 360361
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 20-04-2024 AL 20-04-2027 PRESIDENTE Luis Acuña, SECRETARIO Belarmino Orellana, TESORERO Mario Fernandez |
CLUB DE PATINAJE MADONNA E AVANTI |
No |
|
N° de Registro Civil 360930
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 13-04-2024 AL 13-04-2027 PRESIDENTE Giselle Martinez , SECRETARIO Kamila Arce TESORERO Jessica Benavides |
COMITE DE VIVIENDA NUESTRO ESFUERZO |
No |
|
N° de Registro Civil 315499
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 14-04-2024 AL 14-04-2027 PRESIDENTE Miriam Retamales, SECRETARIO Yulissa Quintanilla, TESORERO Ana Cisternas |
CLUB J&M BOX QUINTERO |
No |
|
N° de Registro Civil 271117
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 15-04-2024 AL 15-04-2027 PRESIDENTE Claudio Urrutia, SECRETARIO Andres Veas, TESORERO Jorge Molina |
COMITE DE VIVIENDA VISTA AL MAR |
No |
|
N° de Registro Civil 77076
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 13-04-2024 AL 13-04-2027 PRESIDENTE Alejandra Valencia, SECRETARIO Cecilia Cruz, TESORERO Disnalda Vergara |
JUNTA DE ADELANTO CONDOMINIO LANCUYEN |
No |
|
N° de Registro Civil 260702
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 05-04-2024 AL 02-04-2027 PRESIDENTE Ximena Lameles, SECRETARIO Laura Marchant, TESORERO Rosa Peñaloza |
JUNTA DE ADELANTO COMUNIDAD EL ARBOL |
No |
|
|
NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 |
CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAMON |
No |
|
N° de Registro Civil 360353
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 29-03-2024 AL 29-03-2027 PRESIDENTE Sergio Jorquera, SECRETARIO Pablo Vargas, TESORERO Daniel Herrera |
AGRUPACION DE PUESTOS DE MARISCOS Y COCINERIA OCEANO PACIFICO |
No |
|
N° de Registro Civil 77197
para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DIRECTORIO DESDE 02-04-2024 AL 02-04-2027 PRESIDENTE David Contreras, SECRETARIO Claudia Fuentes, TESORERO Monica Muñoz |
AGRUPACION FRATERNIDAD INTERNACIONAL QUINTERO |
No |
|
|
ELECCIONES SUSPENDIDAS - CAMBIO DE FECHA DE ELECCIONES |