CLUB DEPORTIVO VALLE ALEGRE |
No |
|
77257 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 18-02-2023 al 18-02-2026 PRESIDENTE Pablo Bonasea, SECRETRARIO Miguel Vargas, TESORERO Kiara Bernal |
AGRUPACION ADULTO MAYOR TALLER DEL TELAR QUINTERO |
No |
|
201372 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 04-02-2023 al 04-02-2026 PRESIDENTE Mireya Ahumada, SECRETRARIA Laura Torres, TESORERO Ana Mena |
CLUB DE DEPORTES NAUTICOS CETACEOS DE QUINTERO |
No |
|
287004 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 04-02-2023 al 04-02-2026 PRESIDENTE Cristian saavedra, SECRETRARIA Catalina Saavedra, TESORERO Susana Olivares |
Club Deportivo, Social y Cultural de Surf y Bodyboard El Bato |
No |
|
333104 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 15-01-2023 al 15-01-2026 PRESIDENTE Eduardo Avila, SECRETRARIO Camilo Argandoña, TESORERO Ruben Rios |
JUNTA DE ADELANTO COLINAS DEL MAR |
No |
|
218281 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 30-01-2023 al 30-01-2026 PRESIDENTE Claudio Guzman, SECRETRARIA Rosa Gonzalez, TESORERO claudia Gutierrez |
JUNTA DE ADELANTO VILLA ALBORADA |
No |
|
77168 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 28-01-2023 al 28-01-2026 PRESIDENTE Rudelinda Rojas, SECRETRARIA Amilcar Chavez, TESORERO Ingrid Rejano |
JUNTA DE VECINOS RITOQUE |
No |
|
76957 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 22-01-2023 al 22-01-2026 PRESIDENTE Cecilia Armijo, SECRETRARIA Graciela Roldan, TESORERO Juan Fernandez |
AGRUPACION EX FUTBOLISTAS PROFESIONALES Y CADETES DE QUINTERO UNIDO |
No |
|
339461 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 21-01-2023 al 21-01-2026 PRESIDENTE Eduardo Schnaidt, SECRETRARIO Luis Rojas, TESORERO Ricardo Escobar |
CLUB DEPORTIVO EL RAYO |
No |
|
77245 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 25-01-2023 al 25-01-2026 PRESIDENTE Edgardo Riveros, SECRETRARIA Ariel Hernandez, TESORERO Evelyn Olivares |
CLUB DE SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD DAMAS DEL 2000 |
No |
|
77033 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 19-01-2023 al 19-01-2026 PRESIDENTE Rosa Navarrete, SECRETRARIA Angela Tapia, TESORERO Iris Echeverria |
JUNTA DE VECINOS ALIWEN |
No |
|
|
PROCESO ELECCIONARIO QUEDA NULO, POR NO CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO CON LA LEY 21.146 |
CENTRO CULTURAL ALEJANDRO CASTRO |
No |
|
333105 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 05-01-2023 al 05-01-2026 PRESIDENTE Alejandra Castro, SECRETRARIA Soledad Perez, TESORERO Rodrigo Rojas |
CLUB DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL SUP SIN FRONTERAS |
No |
|
|
PROCESO ELECCIONARIO NULO POR NO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 21.146 EN RELACION A LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS |
CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DEL CAMPO |
No |
|
77009 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 04-01-2023 al 04-01-2026 PRESIDENTE Elizabeth Salazar, SECRETRARIA Maria Reinoso, TESORERO Teresa Verdejo |
RINCON ARTESANAL EL TALENTO DE MIS MANOS |
No |
|
77004 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 27-01-2023 al 27-01-2026 PRESIDENTE Priscila Herrera, SECRETRARIA Georgina Gil, TESORERO Marco Avendaño |
CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE BODYBOARD Y SURF LEYENDAS DE QUINTERO |
No |
|
288053 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 22-12-2022 al 22-12-2025 PRESIDENTE Diego Veliz, SECRETRARIA Benjamin Ahumada, TESORERO Anais Veliz |
AGRUPACION GUATITA DELANTAL |
No |
|
280287 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 19-12-2022 al 19-12-2025 PRESIDENTE Caroline Gomez, SECRETRARIA Maria Valenzuela, TESORERO Claudia Amunategui |
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA VALLE DE NARAU |
No |
|
77038 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 15-12-2022 al 15-12-2025 PRESIDENTE Monica Neira, SECRETRARIA Bastian Vasquez, TESORERO Irma Mieres |
JUNTA DE ADELANTO ALBORADA |
No |
|
|
PROCESO ELECCIONARIO QUEDA NULO, POR NO CUMPLIMIENTO EN LO ESTABLECIDO CON LA LEY 21.146 |
COMITE DE VIVIENDA BORDE COSTERO |
No |
|
278649 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA desde 03-12-2022 al 03-12-2025 PRESIDENTE Francisca Parada, SECRETRARIA Susan Aranguiz, TESORERO Carla Escobar |