CLUB SOCIAL Y CULTURAL LAS OLAS DE QUINTERO |
No |
|
|
NO CUMPLE CON EL PLAZO LEGAL DE INFORMAR SOBRE EL PROCESO ELECCIONARIO, NO EXISTE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO |
COMITÉ DE VIVIENDA FRANCISCO COLOANE II |
No |
|
257862 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 28.01.2022 al 28.01.2025 Presidente MILLICENT ANGULO MILLA, Secretaria SOLEDAD SEGOVIA ROJAS, Tesorero GISELLE MUÑOZ DIAZ |
AGRUPACION DEPORTIVA COBRE ENAMI |
No |
|
325329 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 08.01.2022 al 08.01.2025 Presidente MAURICIO CLAVERIA CORTEZ, Secretario ISAAC BUGUEÑO DE LA HORRA, Tesorero CARLOS BUGUEÑO B. |
COMITÉ DE AGUA POTABLE PIEDRA GRANDE DE LONCURA |
No |
|
325354 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 08.01.2022 al 08.01.2025 Presidente JACQUELINE PAILLALEF VEGA Secretario MARIA PEREZ RIVAS Tesorero FERNANDO RETAMAL HEVIA |
COMITE DE AGUA POTABLE RURAL RENACER |
No |
|
77277 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 09.01.2022 al 09.01.2025 Presidente RODOLFO GONZALEZ BRAVO Secretario NADIA FRIZ SALGADO Tesorero ELIZABETH CATALDO ALVAREZ |
COMITE DE VIVIENDA MIRANDO EL HORIZONTE |
No |
|
270379 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 29.12.2021 al 29.12.2024 Presidente PAMELA LABRAÑA, Secretario ANA MARIA, Tesorero JOCELYN MORALES |
JUNTA DE VECINOS VILLA EL MIRADOR |
No |
|
76967 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 22.12.2021 al 22.12.2024 PRESIDENTE RENE CUELLO, SECRETARIO KATARINA VALENZUELA, TESORERO BERNARDITA AHUMADA |
APADIM. AGRUPACION DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL |
No |
|
77332 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 23.12.2021 al 23.12.2024 PRESIDENTE JORGE HUERTA GALLARDO, SECRETARIO DORIS MONTECINOS FUENTES, TESORERO VICTOR HUERTA GONZALEZ |
CLUB DE ADULTO MAYOR OLIMPICO PORVENIR |
No |
|
17097 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 14.12.2021 al 14.12.2024 PRESIDENTE |
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO POLITECNICO |
No |
|
77039 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 10.12.2021 al 10.12.2024 PRESIDENTE |
JUNTA DE VECINOS LOS BOLDOS |
No |
|
76982 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 11.12.2021 al 11.12.2024 PRESIDENTE CAMILO BERNAL PARDO, SECRETARIO VERONICA SAN MARTIN TAPIA, TESORERO PATRICIO MUÑOZ MARDONES |
AGRUPACION DE ADULTO MAYOR ENTRE TELAR Y CROCHET |
No |
|
172733 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 30.11.2021 al 30.11.2024 PRESIDENTE OLGA MORALES, SECRETARIO CRUZ BERNAL, TESORERO ROSA NAVARRETE |
CLUB DEPORTIVO QUINTERO UNIDO F.C. Y S.C. EX CLUB DEPORTIVO DEPORTES QUINTERO |
No |
|
77248 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA DESDE EL 27.11.2021 al 27.11.2024 PRESIDENTE CARLOS REJANO, SECRETARIO LUIS FARA, TESORERO PAMELA ESCOBAR |
CENTRO DE TALLERES ARTESANALES QUINTERO |
No |
|
76997 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA de 20.11.2021 al 20.11.2024 PRESIDENTE ANA ARIAS, SECRETARIO MARGARITA QUIROGA, TESORERO ELVIRA ROJAS |
CLUB RUNNERS QUINTERO |
No |
|
268364 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA 11.11.2021 AL 11.11.2024 Presidente CAROLINA FIGUEROA, secretario JUAN HIDALGO, tesorero MARIA CARCAMO |
AGRUPACION SOS QUILTROS QUINTERO |
No |
|
322769 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA del 20.11.2021 al 20.11.2024 PRESIDENTE HELIA OSORES, SECRETARIO FRANCISCA LOPEZ, TESORERO ISIDORA MAUREIRA |
CLUB TEAM TORO DE ACERO |
No |
|
|
NO CUMPLE CON EL PLAZO LEGAL DE INFORMAR SOBRE EL PROCESO ELECCIONARIO, NO EXISTE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROCESO |
AGRUPACION PROANIMAL QUINTERO |
No |
|
213551 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA 14.11.2021 AL 14.11.2024 Presidente CARMEN MARAMBIO, secretario TERESITA MARAMBIO, tesorero BLANCA MENA |
COMITE DE VIVIENDA PUNTILLA SANFUENTES |
No |
|
321053 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA 07.11.2021 AL 07.11.2024 Presidente MARCIA FERNANDEZ, secretario SANDRA BASSY, tesorero ANA SANTANDER |
COMITE DE VIVIENDA BUCALEMU |
No |
|
0000000 para confirmar resultados pinche aqui |
VIGENCIA 26.10.2021 AL 26.10.2024 Presidente SIMEHI ARANGUIZ, secretario PAULA VELIS, tesorero JUANA VELIS |